Deputati
Otello Magnani
Nasce
a
Cesena
(Forli')
il
17 gennaio 1906
Deceduto il 17 febbraio 1972
Sindacalista.
III Legislatura della Repubblica italiana (12.06.1958 - 15.05.1963)
- Elezioni di domenica 25 maggio 1958 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamato il 01 giugno 1958 , con convalida del 25 settembre 1958
Eletto
nella circoscrizione BOLOGNA
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 15 maggio 1963