Nasce
a
Roma
il
29 marzo 1943
Laurea in medicina e chirurgia, Specializzazione in neuropschiatria infantile; Neuropsichiatra infantile, Professore ordinario di storia della medicina
XVI Legislatura della Repubblica italiana (29.04.2008 - 14.03.2013)
Proclamata il 22 aprile 2008 , con convalida del 18 dicembre 2008
Eletta
nella circoscrizione LOMBARDIA 2
per la lista PARTITO DEMOCRATICO con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 14 marzo 2013