Deputati
Paolo Alfonso Farinet
Nasce
a
Aosta
(Valle d'Aosta)
il
22 luglio 1893
Deceduto il 6 luglio 1974
Laurea in giurisprudenza.
II Legislatura della Repubblica italiana (25.06.1953 - 11.06.1958)
- Elezioni di domenica 7 giugno 1953 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamato il 10 giugno 1953 , con convalida del 23 ottobre 1953
Eletto
nella circoscrizione VALLE D'AOSTA
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 11 giugno 1958