Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Paolo Boselli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Paolo Boselli
Nasce a Savona (Genova) il 8 giugno 1838
Deceduto a Roma il 10 marzo 1932
Laurea in Giurisprudenza; Docente universitario, Economista
Commemorazioni
AP, Senato del Regno, Discussioni, 11 marzo 1932
Organi parlamentari
|
3
Incarichi parlamentari
|
7
Incarichi di governo
|
349
Interventi e citazioni
|
5
Documenti
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
248
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (3)
Altro firmatario (0)
Tutti
Iniziativa governativa (3)
Iniziativa parlamentare (0)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 3 risultati
Anno
1893
XVIII Legislatura del Regno d'Italia
"Proroga del termine per la presentazione al Parlamento del R. D. relativo al cambio dei biglietti fra gli Istituti di emissione" (iniziativa Governativa) -
C.287
, 20 dicembre 1893
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Proroga al 31 dicembre 1894 dell'accordo Commerciale provvisorio fra l'Italia e la Bulgaria (iniziativa Governativa) -
C.293
, 21 dicembre 1893
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
"Proroga al 30 giugno 1894 degli effetti della legge 28 giugno 1892, n. 296" (iniziativa Governativa) -
C.294
, 21 dicembre 1893
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XI Legislatura
05.12.1870 - 20.09.1874
XII Legislatura
23.11.1874 - 03.10.1876
XIII Legislatura
20.11.1876 - 02.05.1880
XIV Legislatura
26.05.1880 - 02.10.1882
XV Legislatura
22.11.1882 - 27.04.1886
XVI Legislatura
10.06.1886 - 22.10.1890
XVII Legislatura
10.12.1890 - 27.09.1892
XVIII Legislatura
23.11.1892 - 08.05.1895
XIX Legislatura
10.06.1895 - 02.03.1897
XX Legislatura
05.04.1897 - 17.05.1900
XXI Legislatura
16.06.1900 - 18.10.1904
XXII Legislatura
30.11.1904 - 08.02.1909
XXIII Legislatura
24.03.1909 - 29.09.1913
XXIV Legislatura
27.11.1913 - 29.09.1919
XXV Legislatura
01.12.1919 - 07.04.1921
Progetti di legge presentati
1872
1
1875
1
1880
2
1889
1
1890
1
1891
2
1893
3
1894
15
1895
3
1899
59
1900
12
1906
2
1916
1
1917
6
1918
1