Nasce
a
Genova
(Liguria)
il
6 novembre 1912 Deceduto il 18 giugno 2001
Laurea in giurisprudenza, scienze sociali e in filosofia; docente universitario.
II Legislatura della Repubblica italiana (25.06.1953 - 11.06.1958)
Proclamato il 15 giugno 1953 , con convalida del 25 marzo 1954
Eletto
nella circoscrizione GENOVA
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 11 giugno 1958