Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Paolo Guerrini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Paolo Guerrini
Nasce a Osimo (Ancona) il 11 gennaio 1939
Operaio
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi di governo
|
285
Atti di indirizzo e controllo
|
49
Interventi
|
43
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (5)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
1985
IX Legislatura della Repubblica italiana
PALLANTI ed altri: Modifica dell'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, concernente la disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica (iniziativa Parlamentare) -
C.2559
, 15 febbraio 1985
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
FAGNI ed altri: Nuove norme per il trattamento economico del personale militare (iniziativa Parlamentare) -
C.2751
, 2 aprile 1985
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CIANCIO ed altri: Istituzione di un premio per favorire il riposo biologico del mare e l'adattamento delle capacità di produzione della flotta peschereccia alle reali possibilità di cattura (iniziativa Parlamentare) -
C.2820
, 18 aprile 1985
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
LANFRANCHI CORDIOLI ed altri: Istituzione del Consiglio superiore della magistratura militare (iniziativa Parlamentare) -
C.3114
, 1 agosto 1985
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
TIRABOSCHI ed altri: Istituzione ed esercizio della professione di tributarista (iniziativa Parlamentare) -
C.3186
, 3 ottobre 1985
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Repubblica - Senato
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1976
2
1977
5
1978
1
1979
1
1983
18
1984
5
1985
5
1986
3
1987
3