Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Paolo Santulli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Paolo Santulli
Nasce a Aversa (Caserta) il 23 settembre 1950
Laurea scienze dell'educazione; coordinatore attivita' sportiva provveditorato di Caserta
Organi parlamentari
|
109
Progetti di legge presentati
|
186
Atti di indirizzo e controllo
|
23
Interventi
|
Gruppi parlamentari
XIV Legislatura della Repubblica italiana
FORZA ITALIA
Membro dal 4 giugno 2001 (FORZA ITALIA )
MISTO
Membro dal 6 maggio 2005 (MISTO )
Misto-popolari-udeur
Membro dal 14 giugno 2005 al 27 aprile 2006
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Progetti di legge presentati
2001
17
2002
25
2003
36
2004
19
2005
12