Deputati
Paolo Santulli
Nasce
a
Aversa
(Caserta)
il
23 settembre 1950
Laurea scienze dell'educazione; coordinatore attivita' sportiva provveditorato di Caserta
XIV Legislatura della Repubblica italiana (30.05.2001 - 27.04.2006)
- Elezioni di domenica 13 maggio 2001 Misto: maggioritario e proporzionale (1994-2005)
-
Proclamato il 21 maggio 2001 , con convalida del 09 maggio 2002
Eletto
nel collegio di Aversa
(circoscrizione CAMPANIA 2)
con sistema maggioritario
Il mandato ha termine il 27 aprile 2006