Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Pasquale Giuliano
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Pasquale Giuliano
Nasce a Aversa (Caserta) il 3 gennaio 1942
laurea in giurisprudenza;magistrato
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
79
Progetti di legge presentati
|
175
Atti di indirizzo e controllo
|
6
Interventi
|
2
Incarichi parlamentari
XIII Legislatura della Repubblica italiana
I Commissione (affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni)
Vicepresidente dal 9 novembre 1998 al 10 ottobre 2000
Vicepresidente dal 11 ottobre 2000 al 29 maggio 2001
XIV Legislatura della Repubblica italiana
Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di stato
Vicepresidente dal 3 agosto 2001 al 27 aprile 2006
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Repubblica - Senato
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
1996
15
1997
23
1998
18
1999
22
2000
1