Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Pasquale Improta
/
I Legislatura della Repubblica italiana
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Pasquale Improta
Nasce a Secondigliano (Napoli) il 18 maggio 1885
Deceduto il 27 giugno 1957
Laurea in giurisprudenza; industriale.
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 28 giugno 1957
I Legislatura della Repubblica italiana (08.05.1948 - 24.06.1953)
Elezioni di domenica 18 aprile 1948
Proporzionale (1946-1993)
Proclamato il 03 giugno 1948 , con convalida del 28 luglio 1948
Eletto nella circoscrizione NAPOLI con sistema proporzionale
Proclamato in sostituzione di plurieletto
Il mandato ha termine il 24 giugno 1953
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
7
Progetti di legge presentati
6
Interventi
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXV Legislatura
01.12.1919 - 07.04.1921
XXVI Legislatura
11.06.1921 - 25.01.1924
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
Progetti di legge presentati
1948
1
1949
1
1950
4
1952
1