Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Pasquale Libertini Gravina Di San Marco
/
XXI Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Pasquale Libertini Gravina Di San Marco
Nasce a Caltagirone (Catania) il 9 novembre 1856
Deceduto a Catania il 4 giugno 1940
Possidente, Pittore
XXI Legislatura del Regno d'Italia (16.06.1900 - 18.10.1904)
8
Interventi e citazioni
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXI Legislatura
16.06.1900 - 18.10.1904
XXII Legislatura
30.11.1904 - 08.02.1909
XXIII Legislatura
24.03.1909 - 29.09.1913
XXIV Legislatura
27.11.1913 - 29.09.1919