Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Pasqualino Biafora
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Pasqualino Biafora
Nasce a San Giovanni in Fiore (Cosenza) il 17 giugno 1951
Laurea in scienze politiche; funzionario pubblico
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
1
Incarichi parlamentari
191
Progetti di legge presentati
173
Atti di indirizzo e controllo
5
Interventi
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1987
13
1988
25
1989
14
1990
11
1991
22
1992
87
1993
19