Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Pierino Azimonti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Pierino Azimonti
Nasce a Sacconago (Busto Arsizio) il 22 dicembre 1909
Deceduto il 6 luglio 1991
Sindacalista.
Gruppi
|
99
Progetti di legge presentati
|
107
Interventi
|
Organi parlamentari
III Legislatura della Repubblica italiana
XIV Commissione igiene e sanita' pubblica
Membro dal 12 giugno 1958 al 15 maggio 1963
IX Commissione lavori pubblici
Membro dal 1 luglio 1959 al 15 maggio 1963
V Legislatura della Repubblica italiana
X Commissione trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni
Membro dal 10 luglio 1968 al 24 maggio 1972
XIII Commissione lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione
Membro dal 7 agosto 1969 al 24 maggio 1972
Sostituisce:
Luigi Borghi
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
Repubblica - Senato
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1958
14
1959
13
1960
10
1961
12
1962
11
1963
1
1968
2
1969
11
1970
12
1971
13