Deputati
Pierino Azimonti
Nasce
a
Sacconago
(Busto Arsizio)
il
22 dicembre 1909
Deceduto il 6 luglio 1991
Sindacalista.
V Legislatura della Repubblica italiana (05.06.1968 - 24.05.1972)
- Elezioni di domenica 19 maggio 1968 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamato il 25 maggio 1968 , con convalida del 23 luglio 1968
Eletto
nella circoscrizione COMO
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 24 maggio 1972