Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Pietro Armani
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Pietro Armani
Nasce a Roma (Lazio) il 28 febbraio 1931
Deceduto il 23 giugno 2009
Laurea in giurisprudenza; docente universitario Universita' La Sapienza di Roma
Gruppi
|
2
Incarichi parlamentari
|
184
Progetti di legge presentati
|
694
Atti di indirizzo e controllo
|
129
Interventi
|
Organi parlamentari
XIII Legislatura della Repubblica italiana
V Commissione (bilancio, tesoro e programmazione)
Membro dal 4 giugno 1996 al 29 maggio 2001
Vicepresidente dal 28 luglio 1998 al 10 ottobre 2000
Vicepresidente dal 11 ottobre 2000 al 29 maggio 2001
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica
Membro dal 1 aprile 1997 al 16 luglio 1997
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate previste dalla legge 3 aprile 1997, n. 94, concernenti la ristrutturazione del bilancio dello stato e l'accorpamento del ministero del tesoro e del ministero del bilancio e della programmazione economica
Membro dal 12 maggio 1997 al 16 luglio 1997
Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662
Membro dal 17 luglio 1997 al 29 maggio 2001
Commissione parlamentare consultiva in ordine alla riforma del bilancio statale ai sensi della legge 3 aprile 1997, n. 94
Membro dal 17 luglio 1997 al 29 maggio 2001
Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria
Membro dal 19 giugno 2000 al 29 maggio 2001
XIV Legislatura della Repubblica italiana
Commissione speciale per l'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge
Membro dal 13 giugno 2001 al 3 luglio 2001
V Commissione (bilancio, tesoro e programmazione)
Membro dal 20 giugno 2001 al 21 giugno 2001
Membro dal 26 giugno 2001 al 3 marzo 2004
Sostituisce:
Nicola Bono
VI Commissione (finanze)
Membro dal 20 giugno 2001 al 26 giugno 2001
Sostituisce:
Nicola Bono
Membro dal 3 marzo 2004 al 27 aprile 2006
Sostituisce:
Nicola Bono
VIII Commissione (ambiente, territorio e lavori pubblici)
Presidente dal 21 giugno 2001 al 7 ottobre 2003
Membro dal 21 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Subentra a:
Marcello Meroi
Presidente dal 8 ottobre 2003 al 19 ottobre 2005
Presidente dal 20 ottobre 2005 al 27 aprile 2006
X Commissione (attività produttive, commercio e turismo)
Membro dal 21 giugno 2001 al 21 giugno 2001
Subentra a:
Antonio Mazzocchi
XV Legislatura della Repubblica italiana
V Commissione (bilancio, tesoro e programmazione)
Membro dal 6 giugno 2006 al 28 aprile 2008
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Progetti di legge presentati
1996
20
1997
25
1998
17
1999
37
2000
10
2001
13
2002
9
2003
7
2004
5
2005
3
2006
26
2007
12