Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Pietro Carmine
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Pietro Carmine
Nasce a Cernobbio (Milano) il 13 novembre 1841
Deceduto a Varese il 10 luglio 1913
Sindaco di Vimercate (Milano)
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 1 dicembre 1913
AP, Senato del Regno, Discussioni, 2 dicembre 1913
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
3
Incarichi di governo
|
129
Interventi e citazioni
|
3
Documenti
|
75
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (6)
Altro firmatario (0)
Tutti
Iniziativa governativa (6)
Iniziativa parlamentare (0)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 6 risultati
Anno
1900
XX Legislatura del Regno d'Italia
"Spese straordinarie da inscriversi nel Bilancio della Guerra nel quinquennio finanziario dal 1° luglio 1900 al 31 giugno 1905" (iniziativa Governativa) -
C.158
, 28 gennaio 1900
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
"Convalidazione del regio decreto 30 dicembre 1899 n. 469 per il Modus vivendi commerciale tra Italia e Grecia" (iniziativa Governativa) -
C.165
, 28 gennaio 1900
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
"Provvedimenti per la Conservazione del Catasto" (iniziativa Governativa) -
C.171
, 1 febbraio 1900
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
"Proscioglimento dal vincolo d'inalienabilità di terreni e fabbricati della tenuta demaniale di Follonica" (iniziativa Governativa) -
C.184
, 10 marzo 1900
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
"Provvedimenti temporanei per la distillazione dei vini guasti" (iniziativa Governativa) -
C.185
, 1 marzo 1900
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
"Accordo commerciale concluso fra l'Italia e gli Stati Uniti il dì 8 febbraio 1900" (iniziativa Governativa) -
C.191
, 25 febbraio 1900
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XV Legislatura
22.11.1882 - 27.04.1886
XVI Legislatura
10.06.1886 - 22.10.1890
XVII Legislatura
10.12.1890 - 27.09.1892
XVIII Legislatura
23.11.1892 - 08.05.1895
XIX Legislatura
10.06.1895 - 02.03.1897
XX Legislatura
05.04.1897 - 17.05.1900
XXI Legislatura
16.06.1900 - 18.10.1904
XXII Legislatura
30.11.1904 - 08.02.1909
XXIII Legislatura
24.03.1909 - 29.09.1913
Progetti di legge presentati
1883
1
1894
2
1897
1
1899
10
1900
6
1907
1