Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Pietro Cerullo
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Pietro Cerullo
Nasce a Ravenna (Emilia-Romagna) il 29 giugno 1936
Laurea in giurisprudenza; insegnante
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
132
Progetti di legge presentati
|
28
Interventi
|
135
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (30)
Altro firmatario (105)
Hai trovato 135 risultati
pagina
1
di 9
VII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00148 presentata da CERQUETTI (MSI DN) in data 19760930
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/0203 - TAB. 17/014 presentata da BAGHINO (MSI DN) in data 19761004
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/0203 - TAB. 17/015 presentata da BAGHINO (MSI DN) in data 19761004
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/0203 - TAB. 11/016 presentata da BAGHINO (MSI DN) in data 19761005
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/0203 - TAB. 11/017 presentata da BAGHINO (MSI DN) in data 19761005
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/0203 - TAB. 10/017 presentata da BAGHINO (MSI DN) in data 19761006
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/0203 - TAB. 10/018 presentata da BAGHINO (MSI DN) in data 19761006
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/0203 - TAB. 10/019 presentata da BAGHINO (MSI DN) in data 19761006
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00326 presentata da CERQUETTI (MSI DN) in data 19761108
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00520 presentata da DELFINO (MSI DN) in data 19761214
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00673 presentata da DELFINO (CD DN) in data 19770202
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01794 presentata da CERULLO (CD DN) in data 19770209
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00781 presentata da CERULLO (CD DN) in data 19770222
INTERPELLANZA 2/00126 presentata da NICOSIA (CD DN) in data 19770223
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00842 presentata da CERQUETTI (CD DN) in data 19770316
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
Progetti di legge presentati
1972
27
1973
7
1974
10
1975
9
1976
43
1977
9
1978
3
1979
1
1994
1
1995
20
1996
2