Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Pietro Cerullo
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Pietro Cerullo
Nasce a Ravenna il 29 giugno 1936
Laurea in giurisprudenza; insegnante
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
132
Progetti di legge presentati
135
Atti di indirizzo e controllo
28
Interventi
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
Progetti di legge presentati
1972
27
1973
7
1974
10
1975
9
1976
43
1977
9
1978
3
1979
1
1994
1
1995
20
1996
2