Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Pietro Rende
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Pietro Rende
Nasce a Cosenza (Calabria) il 25 giugno 1938
Laurea in scienze politiche; funzionario pubblico.
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
135
Progetti di legge presentati
|
124
Atti di indirizzo e controllo
|
63
Interventi
|
Organi parlamentari
VI Legislatura della Repubblica italiana
VI Commissione finanze e tesoro
Membro dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976
I Commissione affari costituzionali, organizzazione dello stato, regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego
Membro dal 23 novembre 1974 al 4 luglio 1976
Sostituisce:
Francesco Cossiga
Commissione parlamentare di vigilanza sulla anagrafe tributaria
Membro dal 12 maggio 1976 al 4 luglio 1976
VII Legislatura della Repubblica italiana
V Commissione bilancio e programmazione - partecipazioni statali
Membro dal 5 luglio 1976 al 6 aprile 1978
IX Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel mezzogiorno
Membro dal 5 agosto 1976 al 19 giugno 1979
Segretario dal 10 agosto 1976 al 19 giugno 1979
VII Legislatura della Repubblica italiana
Commissione speciale incaricata, in sede referente, del progetto di legge c. n. 1479 ricostruzione delle zone della regione friuli venezia giulia e della regione veneto colpite dal terremoto nel 1976
Membro dal 31 maggio 1977 al 19 giugno 1979
XII Commissione industria e commercio, artigianato, commercio estero
Membro dal 6 aprile 1978 al 19 giugno 1979
XI Commissione agricoltura e foreste
Membro dal 27 luglio 1978 al 19 giugno 1979
Sostituisce:
Giuseppe Caroli
VIII Legislatura della Repubblica italiana
VI Commissione (finanze e tesoro)
Membro dal 25 gennaio 1980 al 15 luglio 1981
Membro dal 15 luglio 1981 al 11 luglio 1983
Sostituisce:
Salvatore Urso
Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso sindona e sulle responsabilità politiche ed amministrative ad esso eventualmente connesse
Membro dal 18 settembre 1980 al 27 ottobre 1982
Commissione speciale per l'esame dei decreti legge in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980
Membro dal 16 dicembre 1980 al 11 luglio 1983
XI Commissione (agricolture e foreste)
Membro dal 16 luglio 1981 al 12 marzo 1982
VIII Commissione (istruzione e belle arti)
Membro dal 12 marzo 1982 al 11 luglio 1983
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1972
6
1973
7
1974
10
1975
14
1976
26
1977
8
1978
12
1979
2
1980
15
1981
10
1982
17
1983
8