Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Pietro Rende
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Pietro Rende
Nasce a Cosenza (Calabria) il 25 giugno 1938
Laurea in scienze politiche; funzionario pubblico.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
124
Atti di indirizzo e controllo
|
63
Interventi
|
135
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (1)
Altro firmatario (7)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (8)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 8 risultati
Anno
1983
VIII Legislatura della Repubblica italiana
PERRONE ed altri: Norme per l'immissione in ruolo di alcune categorie del personale docente della scuola elementare e secondaria (iniziativa Parlamentare) -
C.3858
, 12 gennaio 1983
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
RUSSO ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario della scuola materna, elementare, secondaria di primo e secondo grado ed artistica (iniziativa Parlamentare) -
C.3869
, 14 gennaio 1983
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DE CINQUE ed altri: Modifica dell'articolo 83 del codice di procedura civile (iniziativa Parlamentare) -
C.3961
, 25 febbraio 1983
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PERRONE ed altri: Competenze accessorie per il personale civile delle amministrazioni dello Stato in servizio ai centralini telefonici (iniziativa Parlamentare) -
C.4007
, 16 marzo 1983
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
RENDE ed altri: Norme per la tutela delle minoranze linguistiche della Calabria (iniziativa Parlamentare) -
C.4032
, 29 marzo 1983
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SCALIA ed altri: Modifica degli articoli 2094 e 2095 del codice civile (iniziativa Parlamentare) -
C.4036
, 29 marzo 1983
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SCOZIA ed altri: Norme concernenti la liquidazione del soppresso Istituto nazionale "Giuseppe Kirner". (iniziativa Parlamentare) -
C.4053
, 13 aprile 1983
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SCALIA ed altri: Modifica degli articoli 2094 e 2095 del codice civile (iniziativa Parlamentare) -
C.4067
, 20 aprile 1983
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1972
6
1973
7
1974
10
1975
14
1976
26
1977
8
1978
12
1979
2
1980
15
1981
10
1982
17
1983
8