Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Primo Lucchesi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Primo Lucchesi
Nasce a Camaiore (Lucca) il 2 giugno 1912
Deceduto il 2 ottobre 1985
Laurea in lettere; insegnante.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi di governo
|
73
Interventi
|
167
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (2)
Altro firmatario (2)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (4)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 4 risultati
Anno
1966
IV Legislatura della Repubblica italiana
LUCCHESI: Istituzione di un Consorzio per la gestione della rete viaria, degli acquedotti e delle fognature nel territorio dell'isola d'Elba (iniziativa Parlamentare) -
C.2998
, 4 marzo 1966
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
FADA ed altri: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 : Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (iniziativa Parlamentare) -
C.3466
, 3 ottobre 1966
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
LUCCHESI ed altri: Modifica alle disposizioni sulla tenuta e regolarizzazione dei libri ed altri documenti di lavoro (iniziativa Parlamentare) -
C.3504
, 17 ottobre 1966
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PINTUS ed altri: Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la concessione di medaglia d'oro al valor militare alla Bandiera dell'Arma dei carabinieri (iniziativa Parlamentare) -
C.3601
, 1 dicembre 1966
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1956
1
1958
11
1959
8
1960
6
1961
7
1962
4
1963
13
1964
11
1965
3
1966
4
1967
11
1968
11
1969
13
1970
11
1971
14
1972
20
1973
14
1974
5