Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Publio Fiori
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Publio Fiori
Nasce a Roma (Lazio) il 25 marzo 1938
Laurea in giurisprudenza; avvocato dello Stato.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
4
Incarichi parlamentari
|
3
Incarichi di governo
|
1728
Atti di indirizzo e controllo
|
199
Interventi
|
848
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (2)
Altro firmatario (3)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
1998
XIII Legislatura della Repubblica italiana
TASSONE ed altri: Istituzione di un Fondo permanente per l'erogazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti statali (iniziativa Parlamentare) -
C.4661
, 12 marzo 1998
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
FIORI: Proroga del termine di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, concernente il computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (iniziativa Parlamentare) -
C.5097
, 10 luglio 1998
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
MARZANO ed altri: Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini, enti ed imprese per beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti allasovranità italiana e all'estero (iniziativa Parlamentare) -
C.5171
, 28 luglio 1998
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
MARTINAT ed altri: Disposizioni per l'apprendimento dell'inno nazionale nelle scuole elementari e medie (iniziativa Parlamentare) -
C.5399
, 11 novembre 1998
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
FIORI: Disposizioni in materia previdenziale (iniziativa Parlamentare) -
C.5418
, 18 novembre 1998
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Progetti di legge presentati
1979
20
1980
14
1981
18
1982
22
1983
54
1984
82
1985
37
1986
42
1987
115
1988
55
1989
31
1990
32
1991
39
1992
29
1994
39
1995
19
1996
20
1997
12
1998
5
1999
29
2000
4
2001
34
2002
15
2003
30
2004
27
2005
19
2006
5