Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Quintino Sella
/
XI Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Quintino Sella
Nasce a Sella Di Mosso (Novara) il 7 luglio 1827
Deceduto a Biella (Novara) il 14 marzo 1884
Prefetto di Udine
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 15 marzo 1884
XI Legislatura del Regno d'Italia (05.12.1870 - 20.09.1874)
Organi parlamentari
227
Progetti di legge presentati
345
Interventi e citazioni
3
DOC presentati
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno di Sardegna
VII Legislatura
02.04.1860 - 17.12.1860
Regno d'Italia
VIII Legislatura
18.02.1861 - 07.09.1865
IX Legislatura
18.11.1865 - 13.02.1867
X Legislatura
22.03.1867 - 02.11.1870
XI Legislatura
05.12.1870 - 20.09.1874
XII Legislatura
23.11.1874 - 03.10.1876
XIII Legislatura
20.11.1876 - 02.05.1880
XIV Legislatura
26.05.1880 - 02.10.1882
XV Legislatura
22.11.1882 - 27.04.1886
Progetti di legge presentati
1870
19
1871
43
1872
34
1873
47