Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Raffaele Conforti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Raffaele Conforti
Nasce a Calvanico (Salerno) il 4 ottobre 1804
Deceduto a Caserta il 3 agosto 1880
Procuratore Generale della Corte di Cassazione di Firenze; Procuratore Generale della Corte di Cassazione di Napoli
2
Incarichi di governo
|
163
Interventi e citazioni
|
2
Documenti
|
22
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (6)
Altro firmatario (0)
Tutti
Iniziativa governativa (6)
Iniziativa parlamentare (0)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 6 risultati
Anno
1862
VIII Legislatura del Regno d'Italia
"Disposizioni relative ai Giudici supplenti delle Corti di Assise" (iniziativa Governativa) -
C.262
, 22 luglio 1862
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
"Spesa per l'attuazione dè nuovi ordinamenti giudiziari e per riparazioni a Chiese" (iniziativa Governativa) -
C.279
, 25 giugno 1862
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
"Disposizioni intorno ai Sequestri degli stipendi e delle pensioni" (iniziativa Governativa) -
C.298
, 29 giugno 1862
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
"Applicazione in Lombardia dell'art. 44 del Codice Civile Sardo" (iniziativa Governativa) -
C.311
, 12 luglio 1862
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
"Affrancamento dei canoni enfiteotici, livelli dalle decime ed altre prestazioni" (iniziativa Governativa) -
C.317
, 20 luglio 1862
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
"Pubblicazione nella Sicilia dell'Editto per le Sementi e i soccorsi per il 1862-63" (iniziativa Governativa) -
C.319
, 20 luglio 1862
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno di Sardegna
VII Legislatura
02.04.1860 - 17.12.1860
Regno d'Italia
VIII Legislatura
18.02.1861 - 07.09.1865
Progetti di legge presentati
1862
6
1863
2
1878
3
1879
1