Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Raffaele Delfino
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Raffaele Delfino
Nasce a Pescara (Abruzzo) il 12 marzo 1931
Laurea in farmacia.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi parlamentari
|
90
Atti di indirizzo e controllo
|
398
Interventi
|
249
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (1)
Altro firmatario (9)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (10)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 10 risultati
Anno
1973
VI Legislatura della Repubblica italiana
DELFINO: Identificazione personale e validità della firma apposta da persona cieca o minorata nella vista su atti pubblici o privati (iniziativa Parlamentare) -
C.1455
, 8 gennaio 1973
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Provvedimenti a favore dei ciechi.
DÈ VIDOVICH ed altri: Modifica delle norme relative all'attribuzione di anzianità pregressa al personale della carriera di concetto della azienda di Stato per i servizi telefonici (iniziativa Parlamentare) -
C.1942
, 29 marzo 1973
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DÈ VIDOVICH ed altri: Modifiche alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, concernente la sistemazione del personale assunto dal Governo militare alleato nel territorio di Trieste (iniziativa Parlamentare) -
C.1960
, 2 aprile 1973
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DÈ VIDOVICH ed altri: Nuovi termini per la presentazione delle domande da parte del personale degli aboliti uffici delle imposte comunali di consumo per il mantenimento in servizio e per l'esodo volontario di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649 (iniziativa Parlamentare) -
C.1987
, 6 aprile 1973
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
MENICACCI ed altri: Istituzione dell'albo e del registro per l'esercizio del trasporto di cose per conto terzi e per conto proprio con autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (iniziativa Parlamentare) -
C.2008
, 11 aprile 1973
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DÈ VIDOVICH ed altri: Sistemazione definitiva del personale dei ruoli speciali ad esaurimento dell'amministrazione dello Stato (iniziativa Parlamentare) -
C.2070
, 24 aprile 1973
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ROBERTI ed altri: Istituzione di comitati di partecipazione aziendale (iniziativa Parlamentare) -
C.2145
, 17 maggio 1973
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DÈ VIDOVICH ed altri: Disciplina dei buoni d'imposta (iniziativa Parlamentare) -
C.2368
, 4 ottobre 1973
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DE MARZIO ed altri: Fiscalizzazione di oneri sociali per le aziende meridionali (iniziativa Parlamentare) -
C.2490
, 8 novembre 1973
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DÈ VIDOVICH ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 35 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, relativa al computo degli aumenti periodici dello stipendio (iniziativa Parlamentare) -
C.2553
, 29 novembre 1973
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Progetti di legge presentati
1958
12
1959
18
1960
7
1961
4
1962
10
1963
14
1964
10
1965
4
1966
2
1967
4
1968
20
1969
1
1970
6
1971
12
1972
30
1973
10
1974
13
1975
10
1976
43
1977
16
1978
2
1979
1