Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Raffaele Pio Petrilli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Raffaele Pio Petrilli
Nasce a Napoli (Campania) il 23 luglio 1892
Deceduto il 14 novembre 1971
Laurea in giurisprudenza; avvocato, magistrato.
Gruppi
|
3
Incarichi parlamentari
|
5
Incarichi di governo
|
15
Progetti di legge presentati
|
181
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
Organi parlamentari
Assemblea Costituente
Ufficio di presidenza
Segretario dal 25 giugno 1946 al 18 luglio 1946
Membro dal 25 giugno 1946 al 18 luglio 1946
I Legislatura della Repubblica italiana
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n.1: "disposizioni penali per il controllo delle armi"
Presidente dal 4 giugno 1948 al 24 giugno 1953
Membro dal 4 giugno 1948 al 24 giugno 1953
IV Commissione finanze e tesoro
Vicepresidente dal 11 giugno 1948 al 30 giugno 1949
Membro dal 11 giugno 1948 al 24 giugno 1953
Vicepresidente dal 1 luglio 1949 al 2 febbraio 1950
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n.20: "ratifica degli accordi internazionali firmati a parigi il 16 aprile 1948"
Membro dal 15 giugno 1948 al 24 giugno 1953
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n.36: "ratifica dell'accordo di cooperazione economica tra l’italia e gli stati uniti, concluso a Roma il 28 giugno 1948
Membro dal 30 giugno 1948 al 24 giugno 1953
Giunta per i trattati di commercio e la legislazione doganale
Membro dal 14 luglio 1948 al 26 gennaio 1950
Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati nel periodo della costituente (n.520)
Membro dal 20 settembre 1951 al 29 novembre 1951
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n.2442: "ordinamento e attribuzioni del consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
Membro dal 12 maggio 1952 al 24 giugno 1953
II Legislatura della Repubblica italiana
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n.1: "autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1953-1954"
Membro dal 25 giugno 1953 al 11 giugno 1958
III Commissione diritto - procedura e ordinamento giudiziario - affari di giustizia
Membro dal 1 luglio 1953 al 11 giugno 1958
Commissione speciale per l'esame della proposta di legge de francesco n.1459: "norme generali sull'azione amministrativa"
Membro dal 24 maggio 1955 al 11 giugno 1958
Commissione speciale per l'esame delle proposte di legge costituzionali aldisio e li causi nn.2406 e 2810 concernenti l'alta corte per la regione siciliana e la corte costituzionale
Membro dal 15 marzo 1957 al 11 giugno 1958
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
Progetti di legge presentati
1948
1
1951
5
1953
3
1954
2
1955
2
1956
2