Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Raimondo Ricci
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Raimondo Ricci
Nasce a Roma (Lazio) il 13 aprile 1921
Laurea in giurisprudenza; avvocato
Gruppi
|
2
Incarichi parlamentari
|
62
Progetti di legge presentati
|
207
Atti di indirizzo e controllo
|
126
Interventi
|
Organi parlamentari
VII Legislatura della Repubblica italiana
IV Commissione giustizia
Membro dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979
Commissione inquirente per i procedimenti di accusa
Membro dal 11 agosto 1976 al 19 giugno 1979
Commissione speciale incaricata dell'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 696 concernente istituzione e ordinamento del servizio per la informazione e la sicurezza
Membro dal 28 gennaio 1977 al 19 giugno 1979
Vicepresidente dal 21 marzo 1977 al 19 giugno 1979
Commissione parlamentare per il parere al governo sull'emanazione del nuovo testo del codice di procedura penale
Membro dal 2 febbraio 1977 al 19 giugno 1979
Subentra a:
Alberto Malagugini
Comitato parlamentare per il controllo sui servizi di informazione e sicurezza e sul segreto di stato
Membro dal 6 dicembre 1977 al 19 giugno 1979
VIII Legislatura della Repubblica italiana
IV Commissione (giustizia)
Membro dal 11 luglio 1979 al 11 luglio 1983
Commissione parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di stato
Membro dal 24 ottobre 1979 al 11 luglio 1983
Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica p2
Membro dal 10 novembre 1981 al 11 luglio 1983
Commissione d'indagine, richiesta dall'on. bartolomeo ciccardini, a norma dell'art. 58 del regolamento
Membro dal 26 gennaio 1983 al 16 marzo 1983
IX Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica p2
Vicepresidente dal 12 agosto 1983 al 1 luglio 1987
Membro dal 12 agosto 1983 al 1 luglio 1987
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Repubblica - Senato
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Progetti di legge presentati
1976
2
1977
2
1978
2
1979
17
1980
17
1981
10
1982
5
1983
7