Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Remo Gaspari
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Remo Gaspari
Nasce a Gissi (Chieti) il 10 luglio 1921
Deceduto il 19 luglio 2011
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
25
Incarichi di governo
|
54
Atti di indirizzo e controllo
|
484
Interventi
|
186
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (1)
Altro firmatario (2)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (3)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 3 risultati
Anno
1955
II Legislatura della Repubblica italiana
CECCHERINI ed altri: Concessione di una pensione straordinaria agli scalatori del K 2 Compagnoni Achille e Lacedelli Lino ed alla sorella dello scalatore Puchoz (iniziativa Parlamentare) -
C.1570
, 14 aprile 1955
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
GASPARI ed altri: Modifica all'articolo 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 2521, concernente autorizzazione all'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a costruire edifici ed alloggi di tipo economico e popolare da concedere in uso al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (iniziativa Parlamentare) -
C.1634
, 26 maggio 1955
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Modifiche alla legge 11 dicembre 1952, n. 2521, concernente autorizzazione all'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a costruire edifici per alloggi di tipo economico e popolare da concedere in uso al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
STORCHI ed altri: Istituzione dell'Alto Commissariato per il lavoro all'estero (iniziativa Parlamentare) -
C.1754
, 29 luglio 1955
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1953
4
1954
3
1955
3
1956
3
1957
3
1958
8
1959
18
1960
1
1969
4
1970
6
1972
7
1973
3
1975
2
1976
13
1977
6
1978
3
1979
6
1980
1
1981
3
1982
3
1983
3
1984
24
1985
21
1986
12
1987
13
1992
7
1993
6