Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Renata Polverini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Renata Polverini
Nasce a Roma il 14 maggio 1962
Sindacalista
Organi parlamentari
|
4
Incarichi parlamentari
|
83
Progetti di legge presentati
|
368
Atti di indirizzo e controllo
|
386
Interventi
|
Gruppi parlamentari
XVII Legislatura della Repubblica italiana
FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Membro dal 19 marzo 2013 (FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE )
Delegato d'aula dal 19 novembre 2013 (già IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE )
XVIII Legislatura della Repubblica italiana
FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Membro dal 27 marzo 2018 (FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE )
Membro dal 21 maggio 2021 (FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE )
MISTO
Membro dal 21 gennaio 2021 (MISTO )
Misto-centro democratico
Membro dal 21 gennaio 2021 al 25 febbraio 2021
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
2013
16
2014
4
2015
12
2016
6
2017
7
2018
28
2019
4
2020
3
2021
1
2022
2