Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Renato Cambursano
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Renato Cambursano
Nasce a Chivasso (Torino) il 26 luglio 1947
Laurea in sociologia; Dirigente
Gruppi
|
2
Incarichi parlamentari
|
264
Progetti di legge presentati
|
542
Atti di indirizzo e controllo
|
577
Interventi
|
Organi parlamentari
XIII Legislatura della Repubblica italiana
VI Commissione (finanze)
Membro dal 4 giugno 1996 al 29 maggio 2001
Commissione speciale per le politiche comunitarie
Membro dal 11 luglio 1996 al 9 agosto 1996
XIV Commissione (politiche dell'unione europea)
Membro dal 10 agosto 1996 al 27 luglio 1998
Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria
Membro dal 29 ottobre 1996 al 29 maggio 2001
Segretario dal 10 dicembre 1997 al 29 maggio 2001
VIII Commissione (ambiente, territorio e lavori pubblici)
Membro dal 17 ottobre 1997 al 27 luglio 1998
Sostituisce:
Salvatore Ladu
X Commissione (attività produttive, commercio e turismo)
Membro dal 18 gennaio 2000 al 29 maggio 2001
Sostituisce:
Giovanni Rivera
XVI Legislatura della Repubblica italiana
V Commissione (bilancio, tesoro e programmazione)
Membro dal 14 maggio 2008 al 14 marzo 2013
Capogruppo dal 22 maggio 2008 al 21 dicembre 2011
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Repubblica - Senato
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Progetti di legge presentati
1996
28
1997
28
1998
8
1999
12
2000
10
2008
51
2009
29
2010
37
2011
47
2012
14