Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Renato Dell'Andro
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Renato Dell'Andro
Nasce a Bari (Puglia) il 31 luglio 1922
Deceduto il 29 ottobre 1990
Laurea in giurisprudenza; docente universitario.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
7
Incarichi parlamentari
|
8
Incarichi di governo
|
10
Atti di indirizzo e controllo
|
297
Interventi
|
122
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (4)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (4)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 4 risultati
Anno
1963
IV Legislatura della Repubblica italiana
FODERARO ed altri: Aumento del contributo per le spese di funzionamento dell'Istituto italiano per l'Africa (iniziativa Parlamentare) -
C.307
, 26 luglio 1963
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SAMMARTINO ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge 29 luglio 1957, n. 634, recante provvedimenti per il Mezzogiorno (iniziativa Parlamentare) -
C.467
, 25 settembre 1963
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
RICCIO ed altri: Provvidenze a favore dei circhi italiani e norme sulla attività dello spettacolo viaggiante (iniziativa Parlamentare) -
C.524
, 4 ottobre 1963
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante.
PINTUS ed altri: Modificazioni allo stato giuridico ed all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali (iniziativa Parlamentare) -
C.801
, 4 dicembre 1963
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Progetti di legge presentati
1963
4
1964
6
1965
8
1966
4
1967
2
1968
1
1971
2
1972
1
1973
7
1979
9
1980
22
1981
13
1982
10
1983
21
1984
11
1985
1