XI Commissione agricoltura e foreste
Membro dal 1 luglio 1963 al 4 giugno 1968
Segretario dal 12 luglio 1963 al 20 gennaio 1964
Segretario dal 21 gennaio 1964 al 20 gennaio 1965
Segretario dal 21 gennaio 1965 al 1 gennaio 1966
Segretario dal 2 gennaio 1966 al 10 gennaio 1967
Segretario dal 11 gennaio 1967 al 4 giugno 1968