XI Commissione agricoltura e foreste
Segretario
dal 12 luglio 1963 al 20 gennaio 1964
Segretario
dal 21 gennaio 1964 al 20 gennaio 1965
Segretario
dal 21 gennaio 1965 al 1 gennaio 1966
Segretario
dal 2 gennaio 1966 al 10 gennaio 1967
Segretario
dal 11 gennaio 1967 al 4 giugno 1968