Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Renato Quintieri
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Renato Quintieri
Nasce a Roma (Lazio) il 23 novembre 1912
Deceduto il 23 dicembre 2002
Laurea in giurisprudenza e in scienze politiche; avvocato.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
140
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
109
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (4)
Altro firmatario (6)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (10)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 10 risultati
Anno
1962
III Legislatura della Repubblica italiana
COLASANTO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato (iniziativa Parlamentare) -
C.3696
, 29 marzo 1962
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
GORRIERI ed altri: Nuovi provvedimenti per le aree depresse dell'Italia centrale e settentrionale (iniziativa Parlamentare) -
C.3719
, 5 aprile 1962
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
QUINTIERI ed altri: Modifiche alla legge 22 luglio 1961, n. 628, sull'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (iniziativa Parlamentare) -
C.3726
, 6 aprile 1962
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BIANCHI ed altri: Modifica alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente la organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio (iniziativa Parlamentare) -
C.3997
, 20 luglio 1962
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DE MARZI ed altri: Riposo settimanale nella produzione e vendita del pane (iniziativa Parlamentare) -
C.4026
, 27 luglio 1962
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
QUINTIERI: Costituzione in comune autonomo della frazione Lariano del comune di Velletri, in provincia di Roma (iniziativa Parlamentare) -
C.4163
, 5 ottobre 1962
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
QUINTIERI: Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o dal servizio continuativo e temporaneo dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (iniziativa Parlamentare) -
C.4240
, 14 novembre 1962
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o dal servizio continuativo e temporaneo dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
BUTTÈ ed altri: Istituzione di un fondo di previdenza ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti in favore dei titolari di rivendita e gestori di magazzino vendita generi di monopolio e dei rispettivi coadiutori (iniziativa Parlamentare) -
C.4368
, 14 dicembre 1962
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
QUINTIERI: Soppressione del ruolo dei servizi speciali antincendi (carriera esecutiva) e passaggio degli aiutanti nella carriera di concetto, ruolo segretari dei servizi antincendi (iniziativa Parlamentare) -
C.4394
, 21 dicembre 1962
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
RADI ed altri: Provvidenze a favore dei circhi italiani e norme sulla attività dello spettacolo viaggiante (iniziativa Parlamentare) -
C.4395
, 21 dicembre 1962
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
Progetti di legge presentati
1953
4
1954
4
1955
4
1956
4
1957
4
1958
8
1959
15
1960
7
1961
5
1962
10
1963
18
1964
8
1965
7
1966
3
1967
6
1968
2