Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Riccardo Sineo
/
IV Legislatura del Regno di Sardegna
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Riccardo Sineo
Nasce a Sale (Alessandria) il 30 aprile 1805
Deceduto a Torino il 18 ottobre 1876
Laurea in Giurisprudenza; Avvocato, Pubblicista / Giornalista
Commemorazioni
AP, Senato del Regno, Discussioni, 27 dicembre 1876
IV Legislatura del Regno di Sardegna (20.12.1849 - 20.11.1853)
296
Interventi e citazioni
|
2
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (2)
Altro firmatario (0)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (2)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 2 risultati
Anno
1851
IV Legislatura del Regno di Sardegna
Adozione provvisoria di alcuni articoli del codice di commercio francese ed istituzione di tribunali di commercio nelle città di Torino, Chambery, Nizza, Cagliari e Sassari (iniziativa Parlamentare) -
C.77
, 8 maggio 1851
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Modifiche al regolamento del 30 ottobre 1847 sulla procedura civile avanti il magistrato di Cassazione. Norme di procedura avanti lo stesso magistrato per le cause civili della Sardegna (iniziativa Parlamentare) -
C.100
, 1 dicembre 1851
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno di Sardegna
I Legislatura
08.05.1848 - 30.12.1848
II Legislatura
01.02.1849 - 30.03.1849
III Legislatura
30.07.1849 - 20.11.1849
IV Legislatura
20.12.1849 - 20.11.1853
V Legislatura
19.12.1853 - 25.10.1857
VI Legislatura
14.12.1857 - 21.01.1860
VII Legislatura
02.04.1860 - 17.12.1860
Regno d'Italia
VIII Legislatura
18.02.1861 - 07.09.1865
IX Legislatura
18.11.1865 - 13.02.1867
X Legislatura
22.03.1867 - 02.11.1870
XI Legislatura
05.12.1870 - 20.09.1874
Progetti di legge presentati
1851
2