Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Riccardo Villari
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Riccardo Villari
Nasce a Napoli (Campania) il 15 marzo 1956
Laurea in medicina e chirurgia; docente universitario - professore aggregato
Gruppi
|
3
Incarichi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
146
Progetti di legge presentati
|
195
Atti di indirizzo e controllo
|
15
Interventi
|
Organi parlamentari
XIV Legislatura della Repubblica italiana
VIII Commissione (ambiente, territorio e lavori pubblici)
Segretario dal 21 giugno 2001 al 7 ottobre 2003
Membro dal 21 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Segretario dal 8 ottobre 2003 al 19 ottobre 2005
Segretario dal 20 ottobre 2005 al 27 aprile 2006
Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa
Membro dal 24 luglio 2001 al 27 aprile 2006
Subentra a:
Agazio Loiero
Giunta per le autorizzazioni
Membro dal 24 luglio 2001 al 27 aprile 2006
Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse
Membro dal 13 febbraio 2002 al 27 aprile 2006
XV Legislatura della Repubblica italiana
VII Commissione (cultura, scienza e istruzione)
Membro dal 6 giugno 2006 al 28 aprile 2008
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalita' organizzata mafiosa o similare
Membro dal 10 novembre 2006 al 28 aprile 2008
Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali
Membro dal 16 ottobre 2007 al 28 aprile 2008
Vicepresidente dal 24 ottobre 2007 al 28 aprile 2008
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Membro dal 4 giugno 2008 al 21 gennaio 2009
Presidente dal 13 novembre 2008 al 21 gennaio 2009
Membro dal 5 ottobre 2012 al 14 marzo 2013
XVII Legislatura della Repubblica italiana
Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa
Membro dal 24 luglio 2013 al 22 marzo 2018
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Membro dal 17 febbraio 2016 al 22 marzo 2018
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Repubblica - Senato
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
2001
6
2002
19
2003
27
2004
12
2005
3
2006
43
2007
35
2008
1