Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Riccardo Villari
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Riccardo Villari
Nasce a Napoli (Campania) il 15 marzo 1956
Laurea in medicina e chirurgia; docente universitario - professore aggregato
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
195
Atti di indirizzo e controllo
|
15
Interventi
|
146
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (6)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (6)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (3)
Tutti
Hai trovato 6 risultati
Anno
2001
XIV Legislatura della Repubblica italiana
REALACCI ed altri: "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse" (241) (iniziativa Parlamentare) -
C.241
, 30 maggio 2001
Leggi il documento
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Istituzione di una Commissione parlamentare d' inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse
ALBERTA DE SIMONE: "Istituzione delle banche di sangue da cordone ombelicale" (351) (iniziativa Parlamentare) -
C.351
, 30 maggio 2001
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati
REALACCI ed altri: "Misure per il sostegno delle attività economiche, agricole, commerciali e artigianali e per la valorizzazione del patrimonio naturale e storico-culturale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti" (1174) (iniziativa Parlamentare) -
C.1174
, 4 luglio 2001
Leggi il documento
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CIMA: "Disposizioni concernenti la realizzazione di statistiche di genere" (1573) (iniziativa Parlamentare) -
C.1573
, 18 settembre 2001
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CALZOLAIO ed altri: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997" (1933) (iniziativa Parlamentare) -
C.1933
, 13 novembre 2001
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l' 11 dicembre 1997
PERROTTA ed altri: "Interpretazione autentica dell’articolo 5 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in materia di personale docente non universitario degli ex Istituti superiori di educazione fisica" (2014) (iniziativa Parlamentare) -
C.2014
, 26 novembre 2001
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Repubblica - Senato
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
2001
6
2002
19
2003
27
2004
12
2005
3
2006
43
2007
35
2008
1