Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Roberto Cantalupo
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Roberto Cantalupo
Nasce a Napoli (Campania) il 17 gennaio 1891
Deceduto il 13 novembre 1975
Laurea in giurisprudenza; diplomatico, giornalista.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
250
Interventi
|
3
Interventi e citazioni
|
44
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (3)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (3)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (2)
Tutti
Hai trovato 3 risultati
Anno
1963
IV Legislatura della Repubblica italiana
DURAND DE LA PENNE ed altri: Assegno annuale agli ex-combattenti della guerra 1915-18 (iniziativa Parlamentare) -
C.161
, 27 giugno 1963
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Riconoscimento in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 e alle guerre precedenti.
FERIOLI ed altri: Modificazione dell'articolo 28 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (iniziativa Parlamentare) -
C.252
, 19 luglio 1963
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
COCCO ORTU ed altri: Inchiesta parlamentare sul sinistro del Vajont (iniziativa Parlamentare) -
C.595
, 16 ottobre 1963
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro del Vajont.
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXVII Legislatura
24.05.1924 - 21.01.1929
XXVIII Legislatura
20.04.1929 - 19.01.1934
Repubblica - Camera dei deputati
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
Progetti di legge presentati
1954
2
1955
1
1957
1
1958
3
1959
2
1960
1
1962
1
1963
3
1964
1
1965
3
1966
3
1967
6
1968
9
1969
5
1970
3