Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Roberto Ignazio Di Rosa
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Roberto Di Rosa
(Roberto Ignazio Di Rosa)
Nasce a Genova (Liguria) il 1 luglio 1939
Deceduto il 14 maggio 2010
Licenza media superiore; pensionato
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
228
Atti di indirizzo e controllo
|
10
Interventi
|
128
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (2)
Altro firmatario (3)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
2000
XIII Legislatura della Repubblica italiana
CHIAPPORI ed altri: Norme per il recupero e la valorizzazione della chiesa di S. Giovanni Battista di Cervo (iniziativa Parlamentare) -
C.6728
, 2 febbraio 2000
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DI ROSA ed altri: Concessione ai comuni della facoltà di deliberare l'applicazione di un contributo di soggiorno (iniziativa Parlamentare) -
C.6734
, 3 febbraio 2000
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
STELLUTI ed altri: Nuove norme in materia di cumulo tra redditi di lavoro e di pensione e difinanziamento della protezione sociale per anziani non autosufficienti (iniziativa Parlamentare) -
C.6934
, 5 aprile 2000
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
LUCÀ ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla povertà minorile (iniziativa Parlamentare) -
C.6981
, 10 maggio 2000
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DI ROSA: Disposizioni in materia di destinazione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF di competenza statale a favore delle regioni (iniziativa Parlamentare) -
C.7359
, 11 ottobre 2000
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Progetti di legge presentati
1994
21
1995
39
1996
34
1997
8
1998
12
1999
9
2000
5