Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Roberto Lucifredi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Roberto Lucifredi
Nasce a Genova (Liguria) il 13 novembre 1909
Deceduto il 19 aprile 1981
Laurea in giurisprudenza e in lettere; docente universitario.
Organi parlamentari
|
9
Incarichi parlamentari
|
6
Incarichi di governo
|
120
Progetti di legge presentati
|
726
Interventi
|
13
Bibliografia del Parlamento
|
Gruppi parlamentari
I Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 1 giugno 1948 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
II Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 21 luglio 1953 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
III Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro del c.d. dal 18 giugno 1958 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
Membro dal 18 giugno 1958 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
IV Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 1 luglio 1963 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
Vicepresidente dal 31 dicembre 1964 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
V Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Membro dal 21 giugno 1968 (DEMOCRAZIA CRISTIANA )
VI Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Membro dal 25 maggio 1972 (DEMOCRAZIA CRISTIANA )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1948
1
1949
13
1950
8
1951
6
1952
1
1955
2
1956
3
1957
1
1958
6
1959
13
1960
4
1961
4
1962
3
1963
3
1964
5
1965
2
1966
1
1967
2
1968
5
1969
9
1970
5
1971
5
1972
9
1973
5
1974
1
1975
2
1976
1