Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Roberto Lucifredi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Roberto Lucifredi
Nasce a Genova (Liguria) il 13 novembre 1909
Deceduto il 19 aprile 1981
Laurea in giurisprudenza e in lettere; docente universitario.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
9
Incarichi parlamentari
|
6
Incarichi di governo
|
726
Interventi
|
13
Bibliografia del Parlamento
|
120
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (5)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
1964
IV Legislatura della Repubblica italiana
DE ZAN ed altri: Nuove disposizioni sulla pubblicità dei film vietati ai minori (iniziativa Parlamentare) -
C.1121
, 13 marzo 1964
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
RICCIO ed altri: Disposizioni sulle locazioni di immobili adibiti ad attività di commercio (iniziativa Parlamentare) -
C.1322
, 30 aprile 1964
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
RICCIO ed altri: Provvedimenti a favore della finanza locale (iniziativa Parlamentare) -
C.1323
, 30 aprile 1964
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Abrogazione degli articoli 183, 184, 185, 186, 187, 189 e 190 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, relativi all'imposta di licenza, e modifica alle aliquote dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni.
SIMONACCI ed altri: Abrogazione degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2105, recante modificazioni territoriali degli uffici giudiziari (iniziativa Parlamentare) -
C.1612
, 1 settembre 1964
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DE LEONARDIS ed altri: Propaganda per la valorizzazione dell'olio d'oliva (iniziativa Parlamentare) -
C.1958
, 19 dicembre 1964
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1948
1
1949
13
1950
8
1951
6
1952
1
1955
2
1956
3
1957
1
1958
6
1959
13
1960
4
1961
4
1962
3
1963
3
1964
5
1965
2
1966
1
1967
2
1968
5
1969
9
1970
5
1971
5
1972
9
1973
5
1974
1
1975
2
1976
1