Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Roberto Mazzotta
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Roberto Mazzotta
Nasce a Milano (Lombardia) il 3 novembre 1940
Laurea in scienze economiche e commerciali; Commercialista.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi di governo
|
23
Atti di indirizzo e controllo
|
11
Interventi
|
55
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (1)
Altro firmatario (4)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (2)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
1983
VIII Legislatura della Repubblica italiana
SCALIA ed altri: Modifica degli articoli 2094 e 2095 del codice civile (iniziativa Parlamentare) -
C.4036
, 29 marzo 1983
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SCALIA ed altri: Modifica degli articoli 2094 e 2095 del codice civile (iniziativa Parlamentare) -
C.4067
, 20 aprile 1983
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
IX Legislatura della Repubblica italiana
BUBBICO ed altri: Norme in materia di dirigenti e quadri (iniziativa Parlamentare) -
C.152
, 14 luglio 1983
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Riconoscimento giuridico dei quadri intermedi.
MAZZOTTA ed altri: Modifiche al primo comma dell'articolo 2095 del codice civile (iniziativa Parlamentare) -
C.517
, 21 settembre 1983
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Riconoscimento giuridico dei quadri intermedi.
ZANIBONI ed altri: Disciplina della trasfusione del sangue e dei servizi di immunoematologia e trasfusionali (iniziativa Parlamentare) -
C.616
, 6 ottobre 1983
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Progetti di legge presentati
1972
4
1973
9
1974
2
1975
4
1976
3
1977
1
1978
3
1979
6
1980
2
1982
3
1983
5
1984
7
1985
2
1986
3
1987
1