Deputati
Roberto Prearo
Nasce
a
Pontecchio Polesine
(Rovigo)
il
28 agosto 1905
Deceduto il 20 agosto 1982
Laurea in scienze agrarie.
IV Legislatura della Repubblica italiana (16.05.1963 - 04.06.1968)
- Elezioni di domenica 28 aprile 1963 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamato il 16 maggio 1963 , con convalida del 10 ottobre 1963
Eletto
nella circoscrizione VERONA
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 04 giugno 1968