Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Roberto Prearo
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Roberto Prearo
Nasce a Pontecchio Polesine (Rovigo) il 28 agosto 1905
Deceduto il 20 agosto 1982
Laurea in scienze agrarie.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
319
Progetti di legge presentati
|
159
Interventi
|
1
Incarichi parlamentari
V Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione agricoltura e foreste
Segretario dal 11 luglio 1968 al 20 gennaio 1970
Segretario dal 21 gennaio 1970 al 25 gennaio 1972
Segretario dal 26 gennaio 1972 al 24 maggio 1972
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1958
16
1959
6
1960
9
1961
16
1962
18
1963
21
1964
13
1965
10
1966
13
1967
18
1968
31
1969
27
1970
18
1971
26
1972
33
1973
12
1974
13
1975
16
1976
3