Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Rodolfo Vicentini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Rodolfo Vicentini
Nasce a Lecco (Lombardia) il 4 agosto 1896
Deceduto il 19 dicembre 1974
Laurea in scienze economiche e commerciali; pubblicista.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
8
Incarichi parlamentari
|
2
Incarichi di governo
|
916
Interventi
|
162
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (4)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (4)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 4 risultati
Anno
1962
III Legislatura della Repubblica italiana
BONOMI ed altri: Nuove norme per la corresponsione dell'imposta generale sull'entrata per il commercio dei vini fini e comuni, mosti ed uve da vino e per il vino spumante (iniziativa Parlamentare) -
C.3556
, 17 gennaio 1962
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
GORRIERI ed altri: Nuovi provvedimenti per le aree depresse dell'Italia centrale e settentrionale (iniziativa Parlamentare) -
C.3719
, 5 aprile 1962
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
TOGNI ed altri: Iscrizione dell'idrovia da Milano Nord al Mincio fra le linee navigabili di seconda classe (iniziativa Parlamentare) -
C.3745
, 12 aprile 1962
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Iscrizione dell'idrovia dal Ticino per Milano-Nord al Mincio fra le linee navigabili di 2a classe.
MIGLIORI ed altri: Riordinamento dell'Ente Autonomo Teatro alla Scala di Milano (iniziativa Parlamentare) -
C.3926
, 30 giugno 1962
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Consulta nazionale
25.09.1945 - 24.06.1946
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1948
1
1949
4
1950
3
1951
2
1952
5
1953
1
1954
5
1955
7
1956
4
1957
4
1958
17
1959
8
1960
3
1961
5
1962
4
1963
9
1964
5
1965
2
1967
5
1968
23
1969
18
1970
3
1971
3
1972
17
1974
4