Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Rosa Maria Villecco
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Rosa Maria Villecco Calipari
(Rosa Maria Villecco)
Nasce a Cosenza il 24 novembre 1958
Laurea in scienze economiche; Dirigente pubblico
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
151
Progetti di legge presentati
|
635
Atti di indirizzo e controllo
|
547
Interventi
|
Gruppi parlamentari
XVI Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO DEMOCRATICO
Membro dal 5 maggio 2008 (PARTITO DEMOCRATICO )
Vicepresidente dal 25 novembre 2009 (PARTITO DEMOCRATICO )
XVII Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO DEMOCRATICO
Membro dal 19 marzo 2013 (PARTITO DEMOCRATICO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Repubblica - Senato
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Progetti di legge presentati
2008
37
2009
9
2010
14
2011
21
2012
9
2013
37
2014
11
2015
1
2016
5
2017
7