Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Rosa Maria Villecco
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Rosa Maria Villecco Calipari
(Rosa Maria Villecco)
Nasce a Cosenza il 24 novembre 1958
Laurea in scienze economiche; Dirigente pubblico
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
151
Progetti di legge presentati
|
547
Interventi
|
635
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (106)
Altro firmatario (529)
Hai trovato 635 risultati
pagina
1
di 43
XVI Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00147 presentata da VILLECCO CALIPARI ROSA MARIA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20080521
MOZIONE 1/00004 presentata da CONCIA ANNA PAOLA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20080522
MOZIONE 1/00006 presentata da DAMIANO CESARE (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20080527
INTERPELLANZA 2/00026 presentata da OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20080527
INTERPELLANZA URGENTE 2/00058 presentata da SCHIRRU AMALIA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20080624
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01185/156 presentata da D'ANTONI SERGIO ANTONIO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20080626
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01185/155 presentata da MARINI CESARE (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20080626
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01185/102 presentata da VILLECCO CALIPARI ROSA MARIA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20080626
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00496 presentata da VILLECCO CALIPARI ROSA MARIA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20080630
INTERPELLANZA URGENTE 2/00078 presentata da LARATTA FRANCESCO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20080701
INTERPELLANZA 2/00079 presentata da ZAMPA SANDRA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20080702
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00176 presentata da VILLECCO CALIPARI ROSA MARIA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20080702
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01386/096 presentata da LAGANA' FORTUGNO MARIA GRAZIA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20080722
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01386/097 presentata da RECCHIA PIER FAUSTO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20080722
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01386/094 presentata da RUGGHIA ANTONIO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20080722
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Repubblica - Senato
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Progetti di legge presentati
2008
37
2009
9
2010
14
2011
21
2012
9
2013
37
2014
11
2015
1
2016
5
2017
7