Deputati
Ruggero Villa
Nasce
a
Monte Compatri
(Roma)
il
6 marzo 1914
Deceduto il 12 novembre 2006
Licenza media superiore; pubblicista.
V Legislatura della Repubblica italiana (05.06.1968 - 24.05.1972)
- Elezioni di domenica 19 maggio 1968 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamato il 08 agosto 1969 , con convalida del 22 agosto 1969
Eletto
nella circoscrizione ROMA
con sistema proporzionale
Subentrato
Il mandato ha termine il 24 maggio 1972