Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Sabatino Aracu
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Sabatino Aracu
Nasce a L'Aquila (Abruzzo) il 18 agosto 1953
Diploma di istituto tecnico per geometri; Imprenditore
Gruppi
|
3
Incarichi parlamentari
|
224
Progetti di legge presentati
|
546
Atti di indirizzo e controllo
|
7
Interventi
|
Organi parlamentari
XIII Legislatura della Repubblica italiana
VII Commissione (cultura, scienza e istruzione)
Membro dal 4 giugno 1996 al 29 maggio 2001
Commissione consultiva per la concessione di ricompense al valore e al merito civile
Membro dal 1 ottobre 1996 al 29 maggio 2001
Commissione parlamentare per il controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale
Membro dal 17 luglio 2000 al 29 maggio 2001
Segretario dal 28 settembre 2000 al 29 maggio 2001
XIV Legislatura della Repubblica italiana
VII Commissione (cultura, scienza e istruzione)
Membro dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Segretario dal 21 giugno 2001 al 5 novembre 2002
Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale
Membro dal 15 novembre 2001 al 27 aprile 2006
Vicepresidente dal 29 novembre 2001 al 27 aprile 2006
XV Legislatura della Repubblica italiana
IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni)
Membro dal 6 giugno 2006 al 28 aprile 2008
Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale
Membro dal 26 ottobre 2006 al 28 aprile 2008
XVI Legislatura della Repubblica italiana
V Commissione (bilancio, tesoro e programmazione)
Membro dal 21 maggio 2008 al 14 marzo 2013
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
1996
16
1997
27
1998
12
1999
23
2000
5
2001
24
2002
10
2003
12
2004
4
2005
4
2006
15
2007
31
2008
12
2009
15
2010
3
2011
7
2012
4