Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Sabatino Aracu
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Sabatino Aracu
Nasce a L'Aquila (Abruzzo) il 18 agosto 1953
Diploma di istituto tecnico per geometri; Imprenditore
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi parlamentari
|
546
Atti di indirizzo e controllo
|
7
Interventi
|
224
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (1)
Altro firmatario (4)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
2000
XIII Legislatura della Repubblica italiana
CONTE ed altri: Modifica all'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, in materia di trattamento fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche (iniziativa Parlamentare) -
C.6784
, 17 febbraio 2000
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ARACU ed altri: Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di composizione e di funzione degli organi degli Enti parco nelle aree naturali protette (iniziativa Parlamentare) -
C.6832
, 3 marzo 2000
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BURANI PROCACCINI ed altri: Istituzione del servizio di cittadinanza attiva (iniziativa Parlamentare) -
C.6862
, 14 marzo 2000
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
MARRAS ed altri: Nuove disposizioni in materia di quote latte (iniziativa Parlamentare) -
C.6916
, 30 marzo 2000
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SANTORI ed altri: Disposizioni in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti contributi vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole (iniziativa Parlamentare) -
C.7092
, 13 giugno 2000
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
1996
16
1997
27
1998
12
1999
23
2000
5
2001
24
2002
10
2003
12
2004
4
2005
4
2006
15
2007
31
2008
12
2009
15
2010
3
2011
7
2012
4